6. desember 2023Overskudd på DKK 533.460 A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 43.522 KJESTA Ejendomme ApSKJESTA Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 58.457 KJESTA Ejendomme ApSKJESTA Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2022Erstatning i styretA/S OLE KJELDSEN VVS3 endringer i styret for A/S OLE KJELDSEN VVS. Mette Littau Kjeldsen er fortsatt styreleder.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
22. november 2021Underskudd på DKK 7.254 KJESTA Ejendomme ApSKJESTA Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2020 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2020Overskudd på DKK 765.944 A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
22. april 2020StiftelseKJESTA Ejendomme ApSKJESTA Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Mette Littau Kjeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2019Overskudd på DKK 757.140 A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
5. februar 2019 · Mester TidendeSe de seneste rokader i byggerietSamtidig er Annemarie Baastrup og Mette Littau Kjeldsen udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
5. februar 2019 · Mester TidendeSe de seneste rokade i byggerietSamtidig er Annemarie Baastrup og Mette Littau Kjeldsen udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
1. februar 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Annemarie Baastrup og Mette Littau Kjeldsen udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
1. februar 2019 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSamtidig er Annemarie Baastrup og Mette Littau Kjeldsen udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
31. oktober 2018Overskudd på DKK 983.370 A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
7. mars 2018Mette Littau Kjeldsen forlater styretBADINTERIØR A/SMette Littau Kjeldsen forlater styret for BADINTERIØR A/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. november 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
17. mai 2017Overskudd på DKK 32.070 BADINTERIØR A/SBADINTERIØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Littau Kjeldsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2016Overskudd på DKK 945.576 A/S OLE KJELDSEN VVSA/S OLE KJELDSEN VVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mette Littau Kjeldsen er styreleder.Se mere
11. mars 2016Overskudd på DKK 229.909 BADINTERIØR A/SBADINTERIØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Littau Kjeldsen er medlem av styret.Se mere