26. oktober 2007Mette Margrethe Lyhne Vejrup forlater styretSLV HOLDING A/SMette Margrethe Lyhne Vejrup forlater styret for SLV HOLDING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
11. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSLV HOLDING A/SSLV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mette Margrethe Lyhne Vejrup er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSLV HOLDING A/SSLV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mette Margrethe Lyhne Vejrup er medlem av styret.Se mere
26. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSLV HOLDING A/SSLV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Mette Margrethe Lyhne Vejrup er medlem av styret.Se mere
29. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSLV HOLDING A/SSLV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. februar 2003 til 31. desember 2003. Mette Margrethe Lyhne Vejrup er medlem av styret.Se mere
15. februar 2003StiftelseSLV HOLDING A/SSLV HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Mette Margrethe Lyhne Vejrup er medlem av styret.Se mere