METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.
FLEMMING MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Mette Munkgaard Haurum eier 33,3% av virksomheten.
METTE MUNKGAARD HAURUM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Mette Munkgaard Haurum er medlem af ledelsen.