KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Schack Karlsen er medlem av styret.
KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
Marcus Dyrberg Vattlet erstatter Mie Birkkjær Mathiasen i styret for KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS etter en periode på 12 måneder. Mette Schack Karlsen er fortsatt styremedlem.
KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
KANTINEFONDEN VED HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Schack Karlsen er medlem av styret.