25. juniUnderskudd på DKK 47.491 GudmeLeth ApSGudmeLeth ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. april 2023 til 30. april. Mette Skougaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2023StiftelseGudmeLeth ApSGudmeLeth ApS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Mette Skougaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2007Mette Skougaard forlater styretHJERL-FONDENMette Skougaard forlater styret for HJERL-FONDEN etter en periode på 4 år.Se mere
1. desember 2006Susanne Tatjana Deichmann blir med i styretHJERL-FONDENSusanne Tatjana Deichmann blir med i styret for HJERL-FONDEN. Mette Skougaard er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortHJERL-FONDENHJERL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mette Skougaard er medlem av styret.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortHJERL-FONDENHJERL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Mette Skougaard er medlem av styret.Se mere
30. april 2005Emil le Maire blir med i styretHJERL-FONDENEmil le Maire blir med i styret for HJERL-FONDEN. Mette Skougaard er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortHJERL-FONDENHJERL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Mette Skougaard er medlem av styret.Se mere
22. september 2003Ulf Hjerl Carstensen forlater styretHJERL-FONDENUlf Hjerl Carstensen forlater styret for HJERL-FONDEN etter en periode på 15 år. Mette Skougaard er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortHJERL-FONDENHJERL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Mette Skougaard er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Mette Skougaard blir med i styretHJERL-FONDENMette Skougaard blir med i styret for HJERL-FONDEN.Se mere