29. juniUnderskudd på DKK 11.981 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Underskudd på DKK 7.654 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Underskudd på DKK 2.599 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 7.365 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2020Overskudd på DKK 0 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2019Overskudd på DKK 0 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2018Overskudd på DKK 0 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2017Underskudd på DKK 835 2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 2016 til 31. desember 2016. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2016Stiftelse2M Invest Holding ApS2M Invest Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mette Stolpe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere