4. november 2019Mia Bjerre Stræde forlater styretSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSMia Bjerre Stræde forlater styret for SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
29. november 2018Underskudd på DKK 102.252 SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2017Overskudd på DKK 19.147 SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere
14. november 2016Overskudd på DKK 865.312 SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere
18. april 2016Overskudd på DKK 353.867 SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere
21. mars 2016Ny status NORMALSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere
2. februar 2016Mia Bjerre Stræde blir med i styretSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSMia Bjerre Stræde blir med i styret for SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS.Se mere
2. februar 2016Karsten Bo Bjerre-Jepsen blir med i ledelsenSPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApSKarsten Bo Bjerre-Jepsen blir med i ledelsen for SPECIALLÆGE BJERRE-JEPSEN ApS. Mia Bjerre Stræde er medlem av styret.Se mere