1. desember 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.ALF JENSEN A/S. SPODSBJERGALF JENSEN A/S. SPODSBJERG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 405.617 HARRY OG MOGENS LARSEN A/SHARRY OG MOGENS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 928.136 ENTREPRENØR J. CLAUSEN ApSENTREPRENØR J. CLAUSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 4,3 mio.ALF JENSEN HOLDING A/SALF JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 568.823 HARRY OG MOGENS LARSEN A/SHARRY OG MOGENS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 10.922 ENTREPRENØR J. CLAUSEN ApSENTREPRENØR J. CLAUSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.ALF JENSEN A/S. SPODSBJERGALF JENSEN A/S. SPODSBJERG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 3,7 mio.ALF JENSEN HOLDING A/SALF JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
23. mai 2022Jim Kaae Jensen blir med i ledelsenENTREPRENØR J. CLAUSEN ApSJim Kaae Jensen erstatter Tonny Dyrvig Madsen i ledelsen for ENTREPRENØR J. CLAUSEN ApS etter en periode på 19 år. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
23. mai 2022Endring i eierkretsenENTREPRENØR J. CLAUSEN ApSMia Høj Lund registrert som reell eier av ENTREPRENØR J. CLAUSEN ApS.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.ALF JENSEN A/S. SPODSBJERGALF JENSEN A/S. SPODSBJERG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 484.159 HARRY OG MOGENS LARSEN A/SHARRY OG MOGENS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 2,8 mio.ALF JENSEN HOLDING A/SALF JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 2,5 mio.ALF JENSEN A/S. SPODSBJERGALF JENSEN A/S. SPODSBJERG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.ALF JENSEN HOLDING A/SALF JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 363.529 HARRY OG MOGENS LARSEN A/SHARRY OG MOGENS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 49% av virksomheten.Se mere
4. august 2020Endring i eierkretsenALF JENSEN HOLDING A/SMia Høj Lund reduserer sitt reelle eierskap av ALF JENSEN HOLDING A/S.Se mere
4. august 2020Endring i eierkretsenALF JENSEN A/S. SPODSBJERGMia Høj Lund reduserer sitt reelle eierskap av ALF JENSEN A/S. SPODSBJERG.Se mere
4. august 2020Endring i eierkretsenHARRY OG MOGENS LARSEN A/SMia Høj Lund reduserer sitt reelle eierskap av HARRY OG MOGENS LARSEN A/S.Se mere
15. november 2019Overskudd på DKK 227.087 HARRY OG MOGENS LARSEN A/SHARRY OG MOGENS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mia Høj Lund eier 50% av virksomheten.Se mere