26. augustMichael Aoun blir med i ledelsenMatriks ApSMichael Aoun blir med i ledelsen for Matriks ApS.Se mere
26. augustEndring i eierkretsenMatriks ApSMichael Aoun registrert som reell eier av Matriks ApS.Se mere
26. augustNytt navn: Matriks ApSMATRIKS IT ApSMATRIKS IT ApS skifter navn til Matriks ApS. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
31. juliMichael Aoun blir adm. direktørBetterBox ApSMichael Aoun erstatter Sarah Lærke Gericke le Fèvre Honoré Bauer Aoun som adm. direktør i BetterBox ApS.Se mere
15. juliUnderskudd på DKK 883.982 AOUN INVEST ApSAOUN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
15. juliUnderskudd på DKK 11 mio.HVISK ApSHVISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 174.196 BetterBox ApSBetterBox ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Aoun eier 27,5% av virksomheten.Se mere
25. marsMorten Kirk blir med i ledelsenArcus Nation ApSMorten Kirk blir med i ledelsen for Arcus Nation ApS. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsMorten Kirk blir med i ledelsenBay of Brands ApSMorten Kirk blir med i ledelsen for Bay of Brands ApS. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarEndring i eierkretsenHVISK ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av HVISK ApS. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarEndring i eierkretsenBay of Brands ApSMorten Kirk reduserer sitt reelle eierskap av Bay of Brands ApS. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
10. januarAdresseendringHVISK ApSHVISK ApS flytter til ny adresse i København K. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
10. januarAdresseendringBay of Brands ApSBay of Brands ApS flytter til ny adresse i København K. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
10. januarAdresseendringArcus Nation ApSArcus Nation ApS flytter til ny adresse i København K. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Michael Aoun blir med i ledelsenBay of Brands ApSMichael Aoun blir med i ledelsen for Bay of Brands ApS.Se mere
1. november 2023Michael Aoun blir med i ledelsenArcus Nation ApSMichael Aoun blir med i ledelsen for Arcus Nation ApS.Se mere
1. november 2023Ny status NORMALArcus Nation ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Ny status NORMALBay of Brands ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 266.104 AOUN INVEST ApSAOUN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Aoun er medlem af ledelsen.Se mere