12. juniUnderskudd på DKK 53.377 Astorp Holding Hjørring ApSAstorp Holding Hjørring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 131.365 Astorp Skilte & Reklame ApSAstorp Skilte & Reklame ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Astorp eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 23.762 Astorp Skilte & Reklame ApSAstorp Skilte & Reklame ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Astorp eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 32.942 Astorp Holding Hjørring ApSAstorp Holding Hjørring ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. november 2021 til 31. desember 2022. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 685.092 Astorp Skilte & Reklame ApSAstorp Skilte & Reklame ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Astorp eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. desember 2021Endring i eierkretsenAstorp Skilte & Reklame ApSMichael Astorp registrert som reell eier av Astorp Skilte & Reklame ApS.Se mere
22. november 2021StiftelseAstorp Holding Hjørring ApSAstorp Holding Hjørring ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Endring i eierkretsenAnpartsselskabet af 6. december 2017Michael Astorp er ikke lenger registrert som reell eier av Anpartsselskabet af 6. december 2017.Se mere
21. august 2018Michael Astorp forlater ledelsenASTORP MEDIA HOLDING ApSMichael Astorp forlater ledelsen for ASTORP MEDIA HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
11. januar 2018Michael Astorp forlater ledelsenAstorp Skilte & Reklame ApSMichael Astorp forlater ledelsen for Astorp Skilte & Reklame ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
18. desember 2017StiftelseAstorp Skilte & Reklame ApSAstorp Skilte & Reklame ApS stiftes i bransjen anden reklamevirksomhed. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2017Michael Astorp forlater ledelsenAnpartsselskabet af 6. december 2017Michael Astorp forlater ledelsen for Anpartsselskabet af 6. december 2017 etter en periode på 5 år.Se mere
6. desember 2017AdresseendringAnpartsselskabet af 6. december 2017Anpartsselskabet af 6. december 2017 flytter til ny adresse i Hjørring. Michael Astorp eier 100% av virksomheten.Se mere
6. desember 2017Nytt navn: Anpartsselskabet af 6. december 2017ASTORP SKILTE & REKLAME ApSASTORP SKILTE & REKLAME ApS skifter navn til Anpartsselskabet af 6. december 2017. Michael Astorp eier 100% av virksomheten.Se mere
6. desember 2017Ny status UNDER KONKURSAnpartsselskabet af 6. december 2017Tidligere status: Normal. Michael Astorp eier 100% av virksomheten.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 461.930 ASTORP SKILTE & REKLAME ApSASTORP SKILTE & REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 470.230 ASTORP MEDIA HOLDING ApSASTORP MEDIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2016Underskudd på DKK 290.811 ASTORP MEDIA HOLDING ApSASTORP MEDIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2016Underskudd på DKK 286.911 ASTORP SKILTE & REKLAME ApSASTORP SKILTE & REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2015Underskudd på DKK 513.192 ASTORP SKILTE & REKLAME ApSASTORP SKILTE & REKLAME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Michael Astorp er medlem af ledelsen.Se mere