EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
Morten Berg Nielsen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS etter en periode på 5 år. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 1.7.1991. SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Michael Berg Nielsen er medlem af ledelsen.