9. august 2023 · Jern- og MaskinindustrienSM Industries sætter tårnfabrik på Esbjerg Havn på standbyOg siden har de nye ejere brugt tiden på at få styr på fabrikken i Rødekro, siger direktør Michael Larsen. Les artikkel
15. desember 2022 · Jern- og MaskinindustrienDirektør hos tårnproducent fratræder: Ny ejer overtager selv postenOnsdag den 14. december fratrådte direktør Niels Brix og ny direktør er Michael Larsen, medejer af Euro Steel. Les artikkel
30. januar 2014Michael Bo Hetner Larsen forlater ledelsenTOTAL MASKINER A/SMichael Bo Hetner Larsen forlater ledelsen for TOTAL MASKINER A/S etter en periode på 6 år.Se mere
7. desember 2010Michael Bo Hetner Larsen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SMichael Bo Hetner Larsen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. juli 2010Ny status UNDER KONKURSTOTAL MASKINER A/STidligere status: Normal. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTOTAL MASKINER A/STOTAL MASKINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2010Michael Bo Hetner Larsen forlater styretTOTAL MASKINER A/SMichael Bo Hetner Larsen forlater styret for TOTAL MASKINER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. januar 2010Michael Bo Hetner Larsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SMichael Bo Hetner Larsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mai 2009Stig Lykke Jensen forlater styretTOTAL MASKINER A/SStig Lykke Jensen forlater styret for TOTAL MASKINER A/S etter en periode på 10 måneder. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTOTAL MASKINER A/STOTAL MASKINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 31. oktober 2008. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 31. oktober 2008. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2008Stig Lykke Jensen blir med i styretTOTAL MASKINER A/SStig Lykke Jensen blir med i styret for TOTAL MASKINER A/S. Michael Bo Hetner Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Tom Vejby slutter som adm. direktørTOTAL MASKINER A/STom Vejby slutter som adm. direktør i TOTAL MASKINER A/S. Michael Bo Hetner Larsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
13. juni 2008Michael Bo Hetner Larsen blir med i styretTOTAL MASKINER A/SMichael Bo Hetner Larsen blir med i styret for TOTAL MASKINER A/S.Se mere
13. juni 2008Michael Bo Hetner Larsen blir med i styretEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SMichael Bo Hetner Larsen blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S.Se mere
13. juni 2008Michael Bo Hetner Larsen blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET HUGIN A/SMichael Bo Hetner Larsen erstatter Niels Svenningsen i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET HUGIN A/S etter en periode på 1 år.Se mere
13. juni 2008Michael Bo Hetner Larsen blir med i ledelsenTOTAL MASKINER A/SMichael Bo Hetner Larsen blir med i ledelsen for TOTAL MASKINER A/S.Se mere