4. juliOverskudd på DKK 163.457 Mike 1973 ApSMike 1973 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 422.750 MICHAEL BRANDT HOLDING ApSMICHAEL BRANDT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 30.315 God Energi ApSGod Energi ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. oktober 2023 til 31. desember 2023. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 8.859 Iron Mike ApSIron Mike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Brandt er medlem av styret.Se mere
25. aprilUnderskudd på DKK 1,3 mio.A/S POBRAA/S POBRA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Brandt eier 25% av virksomheten.Se mere
23. november 2023 · vores-charlottenlund.dkNye virksomheder i Charlottenlund i sidste månedGod Energi ApS tilhører branchen Produktion af elektricitet og er ejet af Michael Brandt og Eva Bramsnæs. Les artikkel
24. oktober 2023AdresseendringMICHAEL BRANDT HOLDING ApSMICHAEL BRANDT HOLDING ApS flytter fra Glostrup til Charlottenlund. Michael Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023StiftelseGod Energi ApSGod Energi ApS stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.MICHAEL BRANDT HOLDING ApSMICHAEL BRANDT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 2,8 mio.A/S POBRAA/S POBRA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Brandt eier 25% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 647.693 Mike 1973 ApSMike 1973 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.Iron Mike ApSIron Mike ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2021 til 31. desember 2022. Michael Brandt er medlem av styret.Se mere
1. mars 2023AdresseendringA/S POBRAA/S POBRA flytter fra Glostrup til Søborg. Michael Brandt eier 25% av virksomheten.Se mere
16. juli 2022Underskudd på DKK 720.219 Mike 1973 ApSMike 1973 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 404.105 MICHAEL BRANDT HOLDING ApSMICHAEL BRANDT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 523.397 A/S POBRAA/S POBRA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Brandt eier 25% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Martin Vagn Andersson Loran forlater styretIron Mike ApSMartin Vagn Andersson Loran forlater styret for Iron Mike ApS etter en periode på 10 måneder. Michael Brandt er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 2021Endring i eierkretsenA/S POBRA3 personer endrer deres reelle eierskab av A/S POBRA. Michael Brandt eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
20. august 2021StiftelseIron Mike ApSIron Mike ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Brandt er medlem av styret.Se mere
16. juli 2021Underskudd på DKK 449.164 Mike 1973 ApSMike 1973 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Brandt er adm. direktør i virksomheten.Se mere