25. septemberUnderskudd på DKK 17 mio.Comby Docs A/SComby Docs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
24. septemberStefan Grøndahl Boel blir med i styretComby Docs A/SStefan Grøndahl Boel blir med i styret for Comby Docs A/S. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
23. septemberCuno Møller Jensen forlater styretComby Docs A/SCuno Møller Jensen forlater styret for Comby Docs A/S etter en periode på 2 år. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juli · sermitsiaq.agComby-ejer: Derfor tager vi nye medejere indBrian Torp, der sammen med Michael Collin har ejet Comby A/S ligeligt, forklarer, at man har ønsket at finde et partnerskab, hvor den nye medejer har “hånden på kogepladen”, som han formulerer det. Les artikkel
16. juliMichael Collin forlater styretComby Denmark A/SMichael Collin forlater styret for Comby Denmark A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. juliMichael Collin forlater styretCOMBY A/SMichael Collin forlater styret for COMBY A/S etter en periode på 12 år.Se mere
16. juliMichael Collin forlater styretCOMBY GREENLAND A/SMichael Collin forlater styret for COMBY GREENLAND A/S etter en periode på 18 år.Se mere
16. juliEndring i eierkretsenCOMBY GREENLAND A/SMichael Collin er ikke lenger registrert som reell eier av COMBY GREENLAND A/S.Se mere
16. juliEndring i eierkretsenCOMBY A/SMichael Collin er ikke lenger registrert som reell eier av COMBY A/S.Se mere
16. juliEndring i eierkretsenComby Denmark A/SMichael Collin er ikke lenger registrert som reell eier av Comby Denmark A/S.Se mere
19. juniEndring i eierkretsenComby Ejendomme ApSMichael Collin reduserer sitt reelle eierskap av Comby Ejendomme ApS.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 41.619 CrossFit Inua 2022 ApSCrossFit Inua 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Collin er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiStiftelseComby Ejendomme Greenland ApSComby Ejendomme Greenland ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Michael Collin eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. aprilEndring i eierkretsenTorp, Collin & Boel ApSStefan Grøndahl Boel er ikke lenger registrert som reell eier av Torp, Collin & Boel ApS. Michael Collin eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
11. aprilStiftelseTorp, Collin & Boel ApSTorp, Collin & Boel ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Collin eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. marsNytt navn: Comby Docs A/SAll Office A/SAll Office A/S skifter navn til Comby Docs A/S. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023AdresseendringAll Office A/SAll Office A/S flytter fra Rødovre til Albertslund. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Overskudd på DKK 9,6 mio.COMBY A/SCOMBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Collin eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Underskudd på DKK 33.398 Comby Ejendomme ApSComby Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Collin eier 50% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Overskudd på DKK 11 mio.COMBY GREENLAND A/SCOMBY GREENLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Collin eier 33,3% av virksomheten.Se mere