5. oktober 2023Overskudd på DKK 30.631 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023Anne Larsson slutter som adm. direktørSkandinavisk Kapitalformidling A/SAnne Larsson slutter som adm. direktør i Skandinavisk Kapitalformidling A/S. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023Jesper Dahl Blicher blir med i ledelsenSkandinavisk Kapitalformidling A/SJesper Dahl Blicher blir med i ledelsen for Skandinavisk Kapitalformidling A/S. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023AdresseendringSkandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S flytter fra Hillerød til Odense SØ. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenSkandinavisk Kapitalformidling A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Skandinavisk Kapitalformidling A/S. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
3. november 2022Underskudd på DKK 47.598 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. april. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
25. mai 2022Underskudd på DKK 2,0 mio.Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
13. mars 2022Michael Dahl forlater styretNW Safety A/SMichael Dahl forlater styret for NW Safety A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
8. mars 2022AdresseendringSkandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S flytter fra Odense SØ til Hillerød. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Jonas Nørrelund Jensen forlater ledelsenNW Safety A/SJonas Nørrelund Jensen forlater ledelsen for NW Safety A/S etter en periode på 10 måneder. Michael Dahl er styreleder.Se mere
10. februar 2022Anne Larsson blir adm. direktørSkandinavisk Kapitalformidling A/SAnne Larsson blir adm. direktør i Skandinavisk Kapitalformidling A/S. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
29. desember 2021Endring i eierkretsenSkandinavisk Kapitalformidling A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Skandinavisk Kapitalformidling A/S. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 22.142 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
23. april 2021StiftelseNW Safety A/SNW Safety A/S stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Michael Dahl er styreleder.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 117.784 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
18. februar 2020AdresseendringSkandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S flytter til ny adresse i Odense SØ. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
11. september 2019AdresseendringSkandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S flytter fra Odense C til Odense SØ. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
15. mai 2019Underskudd på DKK 132.994 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
13. desember 2018AdresseendringSkandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S flytter fra Odense M til Odense C. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 48.388 Skandinavisk Kapitalformidling A/SSkandinavisk Kapitalformidling A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Dahl er medlem av styret.Se mere