9. mars 2010Johnny Gilberg blir med i styretFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSJohnny Gilberg erstatter Michael Ejner Andersen i styret for FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
7. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Michael Ejner Andersen er medlem av styret.Se mere
21. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Michael Ejner Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: SportsklubberFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSTidligere bransje: Idrætsklubber. Michael Ejner Andersen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Michael Ejner Andersen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2007Michael Ejner Andersen blir med i styretFODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApSMichael Ejner Andersen blir med i styret for FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS.Se mere