Anpartsselskabet af 21.5.21 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Faurholm Berg Christensen er medlem af ledelsen.
Anpartsselskabet af 21.5.21 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Faurholm Berg Christensen er medlem af ledelsen.
Anpartsselskabet af 21.5.21 offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2021 til 31. desember 2021. Michael Faurholm Berg Christensen er medlem af ledelsen.