8. maiOverskudd på DKK 8,9 mio.G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
8. maiUnderskudd på DKK 12 mio.AP BuyCo ApSAP BuyCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 15 mio.AP BuyCo ApSAP BuyCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mai 2023Overskudd på DKK 16 mio.G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 15 mio.AP BuyCo ApSAP BuyCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 21 mio.G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
17. mars 2022AdresseendringAP BuyCo ApSAP BuyCo ApS flytter fra København K til Holte. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juli 2021Regnskap for 2020 omgjortAP BuyCo ApSAP BuyCo ApS gjør om regnskapet for perioden 22. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 2,9 mio.AP BuyCo ApSAP BuyCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2021Overskudd på DKK 26 mio.G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2020. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
24. november 2020AdresseendringAP BuyCo ApSAP BuyCo ApS flytter til ny adresse i København K. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. oktober 2020Lars Kjærgaard slutter som adm. direktørG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSLars Kjærgaard slutter som adm. direktør i G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
3. oktober 2020Uffe Bjerg blir med i styretG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSUffe Bjerg erstatter Lars Kjærgaard i styret for G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS etter en periode på 8 måneder. Michael Flaherty er fortsatt styreleder.Se mere
3. oktober 2020Uffe Bjerg blir med i ledelsenG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSUffe Bjerg blir med i ledelsen for G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
19. februar 2020Michael Flaherty blir med i styretG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApSMichael Flaherty blir med i styret for G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS.Se mere
19. februar 2020Endring i eierkretsenG.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS. Michael Flaherty er styreleder.Se mere
22. januar 2020StiftelseAP BuyCo ApSAP BuyCo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Flaherty er adm. direktør i virksomheten.Se mere