21. november 2023Underskudd på DKK 10.371 EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Nicklas Skou Guldberg blir med i styretEnviDan A/SNicklas Skou Guldberg blir med i styret for EnviDan A/S. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 44.778 LUND BYGGEFIRMA A/SLUND BYGGEFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. august 2023Rinaldo Rosendaal blir ny styrelederEnviDan A/SRinaldo Rosendaal erstatter Kaspar Ronald Kristiansen som styreleder hos EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2023Ole Munk Nielsen forlater ledelsenEnviDan A/SOle Munk Nielsen forlater ledelsen for EnviDan A/S etter en periode på 11 måneder. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 4,5 mio.LUND BYGGEFIRMA A/SLUND BYGGEFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 139 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Ole Fritz Adeler blir adm. direktørEnviDan A/SOle Fritz Adeler erstatter Morten Fjerbæk som adm. direktør i EnviDan A/S. Michael Flindt Nielsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
16. mars 2022Nye navn i styretEnviDan A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EnviDan A/S. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Ole Munk Nielsen blir med i ledelsenEnviDan A/SOle Munk Nielsen blir med i ledelsen for EnviDan A/S. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022 · Building SupplyRådgiver ryster posten og får mere båndbredde i ledelseslagetUdvider direktionen Med den nye virksomhedsstruktur udvider EnviDan samtidig sin direktion, som indtil nu har bestået af Morten Fjerbæk, Ole Munk Nielsen og EnviDans CFO Michael Flindt Nielsen. Les artikkel
30. november 2021Overskudd på DKK 13 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Overskudd på DKK 3,2 mio.LUND BYGGEFIRMA A/SLUND BYGGEFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2020Erstatning i styretEnviDan A/S5 endringer i styret for EnviDan A/S. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 657.581 LUND BYGGEFIRMA A/SLUND BYGGEFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. november 2020Overskudd på DKK 18 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2020Camilla Rosenkrantz Schrold blir med i styretEnviDan A/SCamilla Rosenkrantz Schrold erstatter Hans Peter Bornhardt i styret for EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2019Benjamin Kramarz blir med i styretEnviDan A/SBenjamin Kramarz erstatter Jakob Rybak-Andersen i styret for EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2019Overskudd på DKK 2,9 mio.LUND BYGGEFIRMA A/SLUND BYGGEFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2019Overskudd på DKK 15 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Flindt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere