1. juliUnderskudd på DKK 260.868 LED Aviation A/SLED Aviation A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 24.196 Friis K. A/SFriis K. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Friis Jørgensen eier 49% av virksomheten.Se mere
29. aprilRegnskap for 2023 offentligjortFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/SFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Friis Jørgensen er styreleder.Se mere
25. aprilHenning Kruse blir med i styretFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/SHenning Kruse blir med i styret for FUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Michael Friis Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 42.418 Friis K. A/SFriis K. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Friis Jørgensen eier 49% av virksomheten.Se mere
1. juni 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.LED Aviation A/SLED Aviation A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Regnskap for 2022 offentligjortFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/SFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Friis Jørgensen er styreleder.Se mere
13. januar 2023AdresseendringLED Aviation A/SLED Aviation A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022AdresseendringLED Aviation A/SLED Aviation A/S flytter fra København S til Hørsholm. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2022Regnskap for 2021 omgjortLED Aviation A/SLED Aviation A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
22. november 2022Martin Bo Hjort Løbel blir med i styretLED Aviation A/SMartin Bo Hjort Løbel erstatter Lars Frederiksen i styret for LED Aviation A/S etter en periode på 2 år. Michael Friis Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2022Underskudd på DKK 80.586 Friis K. A/SFriis K. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Friis Jørgensen eier 49% av virksomheten.Se mere
29. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/SFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Friis Jørgensen er styreleder.Se mere
28. april 2022AdresseendringLED Aviation A/SLED Aviation A/S flytter fra Roskilde til København S. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2022Michael Friis Jørgensen forlater styretLED VirusKill A/SMichael Friis Jørgensen forlater styret for LED VirusKill A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 3,6 mio.LED Aviation A/SLED Aviation A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Pia Stangerup blir med i ledelsenLED VirusKill A/SPia Stangerup blir med i ledelsen for LED VirusKill A/S. Michael Friis Jørgensen er styreleder.Se mere
30. september 2021Karin Horn Nielsen forlater ledelsenLED VirusKill A/SKarin Horn Nielsen forlater ledelsen for LED VirusKill A/S etter en periode på 10 måneder. Michael Friis Jørgensen er styreleder.Se mere
17. august 2021Michael Friis Jørgensen blir ny styrelederFUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/SMichael Friis Jørgensen erstatter Julie Birgitte Galbo som styreleder hos FUNDAMENTAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 169.659 LED Aviation A/SLED Aviation A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Friis Jørgensen er medlem av styret.Se mere