29. april · erhvervslivaarhus.dkBundlinjen mere end halveret: Veleta Business Club ApS fik sit overskud reduceret nogetSelskabet ledes af en direktion, der består af Michael Fæster Reihs og Claus Michael Møller. Les artikkel
29. aprilOverskudd på DKK 638 Veleta Business Club ApSVeleta Business Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilMichael Fæster Reihs forlater styretVeleta Tours ApSMichael Fæster Reihs forlater styret for Veleta Tours ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. aprilMichael Fæster Reihs forlater ledelsenVeleta Tours ApSMichael Fæster Reihs forlater ledelsen for Veleta Tours ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 91.249 Veleta Business Club ApSVeleta Business Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Underskudd på DKK 1.177 Veleta Tours ApSVeleta Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 670 Veleta Tours ApSVeleta Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2021 til 31. desember 2021. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Overskudd på DKK 290.360 Veleta Business Club ApSVeleta Business Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021StiftelseVeleta Tours ApSVeleta Tours ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021Overskudd på DKK 237.385 Veleta Business Club ApSVeleta Business Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2020 til 31. desember 2020. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020 · Feltet.dkVirtu Business Club skifter navnNavneskiftet symboliser både en ny start for erhvervsnetværket, men som Michael Reihs også kunne konstatere ved præsentationen: Les artikkel
25. juni 2020Nytt navn: Veleta Business Club ApSVirtu Business Club ApSVirtu Business Club ApS skifter navn til Veleta Business Club ApS. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2020 · Feltet.dkRiis & Seier-projektet: Opbyggede Danmarks største cykelnetværk"Michael Reihs og jeg blev hurtig enige om, at vi ville gerne ville forsøge at køre netværket videre. Les artikkel
15. april 2020Michael Fæster Reihs blir med i styretVirtu Business Club ApSMichael Fæster Reihs blir med i styret for Virtu Business Club ApS.Se mere
15. april 2020Michael Fæster Reihs blir med i ledelsenVirtu Business Club ApSMichael Fæster Reihs blir med i ledelsen for Virtu Business Club ApS.Se mere
15. april 2020Ny status NORMALVirtu Business Club ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Michael Fæster Reihs er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2019 · Midtjyllands AvisFå et nyt syn på PostNord Danmark RundtPeter Bruvik-Hansen SILKEBORG 50 lokale cykelentusiaster får nu mulighed for en helt eksklusiv oplevelse sammen med den tidligere proffesionelle cykelrytter Michael Reihs, der har kørt for flere danske og udenlandske cykelhold. Les artikkel
13. juni 2018 · CykelmagasinetTil cykelløb hos optikerenFå minutter inden havde, tidligere cykelrytter og nu manager i Virtu Business Club, Michael Reihs samlet tropperne foran Nyt Syn Silkeborg og briefet os om dagens tur. Les artikkel