22. mai 2022Michael Haunstrup forlater styretBørnenes Trafikskole ApSMichael Haunstrup forlater styret for Børnenes Trafikskole ApS etter en periode på 6 år.Se mere
14. mai 2021Overskudd på DKK 42.508 Børnenes Trafikskole ApSBørnenes Trafikskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Haunstrup er medlem av styret.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 24.131 Børnenes Trafikskole ApSBørnenes Trafikskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Haunstrup er medlem av styret.Se mere
24. mai 2019Underskudd på DKK 281.340 Børnenes Trafikskole ApSBørnenes Trafikskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Haunstrup er medlem av styret.Se mere
11. juni 2018Underskudd på DKK 111.909 Børnenes Trafikskole ApSBørnenes Trafikskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Haunstrup er medlem av styret.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 335.047 Børnenes Trafikskole ApSBørnenes Trafikskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Haunstrup er medlem av styret.Se mere
4. mars 2016Michael Haunstrup blir med i styretBørnenes Trafikskole ApSMichael Haunstrup blir med i styret for Børnenes Trafikskole ApS.Se mere