9. augustStiftelseML Design Denmark ApSML Design Denmark ApS stiftes i bransjen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Michael Holm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 10.000 ML Steel ApSML Steel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. maiAdresseendringML Steel ApSML Steel ApS flytter til ny adresse i Frederiksværk. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. maiNytt navn: ML Steel ApSNOMM Holding ApSNOMM Holding ApS skifter navn til ML Steel ApS. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. marsNy bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderNOMM Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 7.500 NOMM Holding ApSNOMM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 10.670 NOMM Holding ApSNOMM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. april 2021 til 31. desember 2021. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2021StiftelseNOMM Holding ApSNOMM Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. september 2019Michael Holm Larsen slutter som adm. direktørSelskabet af 30.07.2019 ApSMichael Holm Larsen slutter som adm. direktør i Selskabet af 30.07.2019 ApS.Se mere
13. september 2019Ny status UNDER KONKURSSelskabet af 30.07.2019 ApSTidligere status: Normal. Michael Holm Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juli 2019Nytt navn: Selskabet af 30.07.2019 ApSSE STÅL ApSSE STÅL ApS skifter navn til Selskabet af 30.07.2019 ApS. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juli 2019AdresseendringSE STÅL ApSSE STÅL ApS flytter fra Skævinge til Frederiksværk. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juli 2019Underskudd på DKK 7,3 mio.SE STÅL ApSSE STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 35.434 SE STÅL ApSSE STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Holm Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2017Michael Holm Larsen blir adm. direktørSE STÅL ApSMichael Holm Larsen blir adm. direktør i SE STÅL ApS.Se mere
30. september 2017Michael Ruge slutter som adm. direktørSE STÅL ApSMichael Ruge slutter som adm. direktør i SE STÅL ApS. Michael Holm Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. august 2017Regnskap for 2016 omgjortSE STÅL ApSSE STÅL ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Holm Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juni 2017AdresseendringSE STÅL ApSSE STÅL ApS flytter fra Frederiksværk til Skævinge. Michael Holm Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 461.677 SE STÅL ApSSE STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Holm Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenSE STÅL ApSMichael Holm Larsen registrert som reell eier av SE STÅL ApS.Se mere