2. juliUnderskudd på DKK 3,8 mio.Muro-CCR ApSMuro-CCR ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. august 2022 til 31. desember 2023. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 744.248 TROLDERUPGAARD HOLDING ApSTROLDERUPGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 31.920 Digital Gas Measurement ApSDigital Gas Measurement ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 54.751 Trolderupgaard Invest ApSTrolderupgaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 418.811 Trolderupgaard Real Estate ApSTrolderupgaard Real Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 99.094 Trolderupgaard Invest ApSTrolderupgaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 588.528 TROLDERUPGAARD HOLDING ApSTROLDERUPGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 443.326 Trolderupgaard Real Estate ApSTrolderupgaard Real Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023 · Vores-TjeleNye virksomheder i Tjele i sidste månedVirksomheden ledes af Michael Holm. Les artikkel
10. februar 2023Michael Holm blir med i styretMuro-CCR ApSMichael Holm blir med i styret for Muro-CCR ApS.Se mere
26. januar 2023StiftelseDigital Gas Measurement ApSDigital Gas Measurement ApS stiftes i bransjen fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022AdresseendringMuro-CCR ApSMuro-CCR ApS flytter til ny adresse i Tjele. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2022Nytt navn: Muro-CCR ApSIndustrivej 15 ApSIndustrivej 15 ApS skifter navn til Muro-CCR ApS. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrIndustrivej 15 ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2022StiftelseIndustrivej 15 ApSIndustrivej 15 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2022Overskudd på DKK 5,6 mio.TROLDERUPGAARD HOLDING ApSTROLDERUPGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2022Overskudd på DKK 130.647 Trolderupgaard Real Estate ApSTrolderupgaard Real Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 193.450 Trolderupgaard Invest ApSTrolderupgaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 57.452 Trolderupgaard Real Estate ApSTrolderupgaard Real Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.TROLDERUPGAARD HOLDING ApSTROLDERUPGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Holm er medlem af ledelsen.Se mere