31. desember 1997Michael Ibholt forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMMichael Ibholt forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM etter en periode på 8 år.Se mere
4. juni 1997Martin Hersom Bien forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMMartin Hersom Bien forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM etter en periode på 7 år. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Michael Ibholt er medlem av styret.Se mere
14. mai 1997Flere forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM3 medlemmer forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Michael Ibholt er medlem av styret.Se mere
24. mai 1996Flere forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM2 medlemmer forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
6. oktober 1995Vibeke Grauenkjær forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMVibeke Grauenkjær forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM etter en periode på 6 år. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 1995Flere forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM4 medlemmer forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 1994Flere forlater styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM6 medlemmer forlater styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM. Michael Ibholt er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 1989Michael Ibholt blir med i styretEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMMichael Ibholt blir med i styret for EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM.Se mere
20. desember 1989Ny status NORMALEGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUMTidligere status: Ukjent. Michael Ibholt er medlem av styret.Se mere