10. juniOverskudd på DKK 248.654 W Ventures ApSW Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniUnderskudd på DKK 6.004 W2 Ventures ApSW2 Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mai 2023 til 31. desember 2023. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
17. maiOverskudd på DKK 1,7 mio.Antler ApSAntler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Jan Wiatr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. september 2023 · TechsavvyTechBBQ – meget mere end en tech-konferenceDer tilbydes en række ressourcer til videreudvikling af stiftere, såsom unik sparring, matchmaking og mentoring ledet af Michael Wiatr, General Partner hos Antler, Victor Riparbelli, medstifter af Synthesia og Christian Bach, medstifter af Netlify. Les artikkel
3. juli 2023Underskudd på DKK 320.251 W Ventures ApSW Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023 · Kapwatch.dkAntler udvider med fond til investeringer på senere stadierMichael Wiatr har tidligere oplyst til KapitalWatch , at Antler er i gang med at rejse sin anden nordiske fond.Les artikkel
15. juni 2023Overskudd på DKK 354.032 Antler ApSAntler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Jan Wiatr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mai 2023StiftelseW2 Ventures ApSW2 Ventures ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2023AdresseendringW Ventures ApSW Ventures ApS flytter til ny adresse i København S. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022Underskudd på DKK 27.202 Antler ApSAntler ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. september 2021 til 31. desember 2021. Michael Jan Wiatr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2022Michael Jan Wiatr forlater ledelsenTasters IVSMichael Jan Wiatr forlater ledelsen for Tasters IVS etter en periode på 3 år.Se mere
14. juni 2022Endring i eierkretsenTasters IVSMichael Jan Wiatr er ikke lenger registrert som reell eier av Tasters IVS.Se mere
31. mai 2022Michael Jan Wiatr forlater ledelsenDrafthound ApSMichael Jan Wiatr forlater ledelsen for Drafthound ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. februar 2022Livia Elin Tiffany Moore forlater styretAntler ApSLivia Elin Tiffany Moore forlater styret for Antler ApS etter en periode på 5 måneder. Michael Jan Wiatr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2022Per Anders Hammarbäck forlater ledelsenAntler ApSPer Anders Hammarbäck forlater ledelsen for Antler ApS etter en periode på 2 måneder. Michael Jan Wiatr er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2022Michael Jan Wiatr blir adm. direktørAntler ApSMichael Jan Wiatr blir adm. direktør i Antler ApS.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 5,1 mio.W Ventures ApSW Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 795.610 Drafthound ApSDrafthound ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 0 Tasters IVSTasters IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Jan Wiatr er medlem af ledelsen.Se mere