15. aprilNiels Walther Jensen forlater ledelsenMØRKØV MURERFORRETNING ApSNiels Walther Jensen forlater ledelsen for MØRKØV MURERFORRETNING ApS etter en periode på 24 år. Michael Jensen eier 28,3% av virksomheten.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenMØRKØV MURERFORRETNING ApSNiels Walther Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av MØRKØV MURERFORRETNING ApS. Michael Jensen eier fortsat 28,3% av virksomheten.Se mere
1. aprilEndring i eierkretsenMØRKØV MURERFORRETNING ApSMichael Jensen registrert som reell eier av MØRKØV MURERFORRETNING ApS.Se mere
28. februarStiftelseKalk & Sten ApSKalk & Sten ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Jensen eier 80% av virksomheten.Se mere
14. november 2023Overskudd på DKK 918.137 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
15. februar 2023Fundament og kloak arbejdeM. G. BYG A/SM. G. BYG A/S søger ny medarbejder. Kontaktperson: Michael Gotfredsen, Direktør. Michael Jensen er styreleder.Se jobopslag
21. november 2022Overskudd på DKK 934.607 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
27. november 2021Overskudd på DKK 937.413 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 38.651 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
29. november 2019Overskudd på DKK 3.585 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
26. oktober 2018Overskudd på DKK 949.604 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
8. januar 2018AdresseendringM. G. BYG A/SM. G. BYG A/S flytter til ny adresse i Mørkøv. Michael Jensen er styreleder.Se mere
12. desember 2017Underskudd på DKK 768.538 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
27. oktober 2016Overskudd på DKK 624.698 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
24. oktober 2016Endring i eierkretsenM. G. BYG A/SMichael Gotfredsen reduserer sitt reelle eierskap av M. G. BYG A/S. Michael Jensen er styreleder.Se mere
24. november 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
12. november 2014Overskudd på DKK 271.063 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
15. desember 2013Overskudd på DKK 228.408 M. G. BYG A/SM. G. BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Michael Jensen er styreleder.Se mere
14. november 2012Michael Jensen blir med i styretM. G. BYG A/SMichael Jensen blir med i styret for M. G. BYG A/S.Se mere
14. november 2012Ny selskapsform AktieselskabM. G. BYG A/SM. G. BYG, MØRKØV ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til M. G. BYG A/S. Michael Jensen er styreleder.Se mere