9. septemberMichael Jessen blir med i styretBEDRE BAD - BEDRE ENERGI CENTER FYN/JYLLAND APSMichael Jessen blir med i styret for BEDRE BAD - BEDRE ENERGI CENTER FYN/JYLLAND APS.Se mere
9. septemberIben Høier blir adm. direktørBEDRE BAD - BEDRE ENERGI CENTER FYN/JYLLAND APSIben Høier erstatter Claus Nielsen som adm. direktør i BEDRE BAD - BEDRE ENERGI CENTER FYN/JYLLAND APS. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.MJ HOLDING HADERSLEV ApSMJ HOLDING HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApSSLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Jessen eier 39,9% av virksomheten.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 386.361 CHRISTIANSLYST A/SCHRISTIANSLYST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApSSLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Jessen eier 39,9% av virksomheten.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 633.980 MJ HOLDING HADERSLEV ApSMJ HOLDING HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 264.671 CHRISTIANSLYST A/SCHRISTIANSLYST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.MJ HOLDING HADERSLEV ApSMJ HOLDING HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 2,2 mio.SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApSSLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Jessen eier 39,9% av virksomheten.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 587.480 CHRISTIANSLYST A/SCHRISTIANSLYST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
26. august 2021Bodil Vind Jessen blir med i styretCHRISTIANSLYST A/SBodil Vind Jessen erstatter Christian Jessen i styret for CHRISTIANSLYST A/S etter en periode på 16 år. Michael Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. august 2021Peter Vind Jessen blir med i ledelsenCHRISTIANSLYST A/SPeter Vind Jessen erstatter Christian Jessen i ledelsen for CHRISTIANSLYST A/S etter en periode på 34 år. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
30. juli 2021Christian Jessen forlater styretSLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApSChristian Jessen forlater styret for SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApS etter en periode på 17 år. Michael Jessen eier 39,9% av virksomheten.Se mere
28. juli 2021Endring i eierkretsenCHRISTIANSLYST A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av CHRISTIANSLYST A/S. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere
8. januar 2021Michael Jessen forlater styretGODTBYG ApSMichael Jessen forlater styret for GODTBYG ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MJ HOLDING HADERSLEV ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2020Overskudd på DKK 827.487 MJ HOLDING HADERSLEV ApSMJ HOLDING HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2020Overskudd på DKK 2,0 mio.SLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApSSLAGTERGADES INSTALLATIONSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Jessen eier 39,9% av virksomheten.Se mere
10. november 2020Overskudd på DKK 844.219 CHRISTIANSLYST A/SCHRISTIANSLYST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Jessen er medlem av styret.Se mere