Frater Tox Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael John McKenzie Toksvig eier 100% av virksomheten.
Frater Tox Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2021 til 31. desember 2022. Michael John McKenzie Toksvig eier 100% av virksomheten.