13. juliOverskudd på DKK 2,8 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 246.797 MJ Birkekær Holding ApSMJ Birkekær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 3,1 mio.ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars · vores-holbaek.dkNye virksomheder i Holbæk i sidste månedCasa12 A/S tilhører branchen Gennemførelse af byggeprojekter og er ejet af Claus Jensen, Dennis Michael Jørgensen, Lars Peter Carl August Christiansen og Kasper Kjærsgaard. Les artikkel
12. februarEndring i eierkretsenMoments Tableware ApSMichael Jørgensen registrert som reell eier av Moments Tableware ApS.Se mere
27. desember 2023StiftelseMJ Birkekær Holding ApSMJ Birkekær Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 991.960 ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Jesper Bang Jessen blir med i styretENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SJesper Bang Jessen erstatter Ulla Hjortebjærg Jørgensen i styret for ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S etter en periode på 11 år. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Endring i eierkretsenENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SJesper Bang Jessen registrert som reell eier av ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 2,5 mio.ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 2,0 mio.ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2019Overskudd på DKK 891.846 MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2019Overskudd på DKK 988.086 ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2018Overskudd på DKK 4,3 mio.ENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/SENTREPRENØR BRDR. JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2018Overskudd på DKK 4,5 mio.MJ HOLDING GISLINGE ApSMJ HOLDING GISLINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere