29. desember 2020Michael Kent Christensen forlater ledelsenMKC Equity IVSMichael Kent Christensen forlater ledelsen for MKC Equity IVS etter en periode på 2 år.Se mere
29. desember 2020Endring i eierkretsenMKC Equity IVSMichael Kent Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av MKC Equity IVS.Se mere
7. november 2019Benjamin Ben-Noon blir med i ledelsen1st Place ApSBenjamin Ben-Noon erstatter Michael Kent Christensen i ledelsen for 1st Place ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. november 2019Endring i eierkretsen1st Place ApSMichael Kent Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av 1st Place ApS.Se mere
4. oktober 2019Underskudd på DKK 140.582 1st Place ApS1st Place ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2018 til 30. juni. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Underskudd på DKK 35.348 MKC Equity IVSMKC Equity IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. august 2018 til 30. juni. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2019Endring i eierkretsen1st Place ApSMichael Kent Christensen øker sitt reelle eierskap av 1st Place ApS.Se mere
17. desember 2018Endring i eierkretsen1st Place ApSMichael Kent Christensen øker sitt reelle eierskap av 1st Place ApS.Se mere
21. september 2018Adresseendring1st Place ApS1st Place ApS flytter til ny adresse i Højbjerg. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2018AdresseendringMKC Equity IVSMKC Equity IVS flytter til ny adresse i Højbjerg. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2018Stiftelse1st Place ApS1st Place ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2018StiftelseMKC Equity IVSMKC Equity IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Kent Christensen er medlem af ledelsen.Se mere