21. desember 2004Michael Leire forlater styretUDVIKLINGSSELSKABET AF 31.05.2000 A/SMichael Leire forlater styret for UDVIKLINGSSELSKABET AF 31.05.2000 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
25. november 2004Michael Leire forlater ledelsenTELEPATH TECHNOLOGY ApSMichael Leire forlater ledelsen for TELEPATH TECHNOLOGY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. november 2004Michael Leire forlater ledelsenLEIREX HOLDING ApSMichael Leire forlater ledelsen for LEIREX HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. november 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLEIREX HOLDING ApSTidligere status: Normal. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTELEPATH TECHNOLOGY ApSTidligere status: Normal. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2003Ny status UNDER KONKURSUDVIKLINGSSELSKABET AF 31.05.2000 A/STidligere status: Normal. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
15. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortTELEPATH TECHNOLOGY ApSTELEPATH TECHNOLOGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2002 til 1. april. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortLEIREX HOLDING ApSLEIREX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2002 til 1. april. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2003Nytt navn: UDVIKLINGSSELSKABET AF 31.05.2000 A/SSILICIDE A/SSILICIDE A/S skifter navn til UDVIKLINGSSELSKABET AF 31.05.2000 A/S. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
28. august 2003Kim Hamby Håkonsson forlater styretSILICIDE A/SKim Hamby Håkonsson forlater styret for SILICIDE A/S etter en periode på 2 år. Michael Leire er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløbSILICIDE A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
4. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortSILICIDE A/SSILICIDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortTELEPATH TECHNOLOGY ApSTELEPATH TECHNOLOGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2001 til 1. april. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortLEIREX HOLDING ApSLEIREX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2001 til 1. april. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2002AdresseendringSILICIDE A/SSILICIDE A/S flytter fra København K til Frederiksberg C. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
5. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortSILICIDE A/SSILICIDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2000 til 30. april. Michael Leire er medlem av styret.Se mere
20. august 2001Michael Leire blir med i styretSILICIDE A/SMichael Leire blir med i styret for SILICIDE A/S.Se mere
2. april 2001StiftelseLEIREX HOLDING ApSLEIREX HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2001StiftelseTELEPATH TECHNOLOGY ApSTELEPATH TECHNOLOGY ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Leire er medlem af ledelsen.Se mere