8. juliUnderskudd på DKK 113 mio.Auction Group Holding ApSAuction Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. september 2022 til 31. desember 2023. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 9,3 mio.Auction Group A/SAuction Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
2. aprilGioia Manetti blir med i styretAuction Group Holding ApSGioia Manetti erstatter Borja de Muller Barbat i styret for Auction Group Holding ApS etter en periode på 2 år. Michael Luhnen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. aprilGioia Manetti blir med i styretAuction Group A/SGioia Manetti erstatter Borja de Muller Barbat i styret for Auction Group A/S etter en periode på 2 år. Michael Luhnen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. november 2023Peter Alan Brooks-Johnson blir med i styretAuction Group A/SPeter Alan Brooks-Johnson blir med i styret for Auction Group A/S. Michael Luhnen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. september 2023Per Hansen Temmesen forlater ledelsenAuction Group A/SPer Hansen Temmesen forlater ledelsen for Auction Group A/S etter en periode på 6 år. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
25. august 2023Edgar Berger forlater styretAuction Group A/SEdgar Berger forlater styret for Auction Group A/S etter en periode på 1 år. Michael Luhnen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. august 2023Edgar Berger forlater styretAuction Group Holding ApSEdgar Berger forlater styret for Auction Group Holding ApS etter en periode på 12 måneder. Michael Luhnen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 287.000 Auction Group A/SAuction Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
2. november 2022Nytt navn: Auction Group Holding ApSAP BidCo ApSAP BidCo ApS skifter navn til Auction Group Holding ApS. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
9. september 2022StiftelseAP BidCo ApSAP BidCo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere
15. august 2022 · Motor MagasinetFart i svingdørene i den danske autobrancheAuction Group A/S Biliana Iordanova Alabatchka, Borja de Muller Barbat, Edgar Berger og Michael Luhnen er indtrådt i bestyrelsen hos Auction Group A/S i stedet for André Rafal Rogaczewski og Erik Svansig Auction House A/S udvikler bilhandelsplatforme. Les artikkel
28. juli 2022Michael Luhnen blir med i styretAuction Group A/SMichael Luhnen blir med i styret for Auction Group A/S.Se mere
28. juli 2022Endring i eierkretsenAuction Group A/SJesper Ratza Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Auction Group A/S. Michael Luhnen er medlem av styret.Se mere