31. mai 2013Torben Eriksen blir med i ledelsenM OG G HOLDING ApSTorben Eriksen erstatter Michael Lyders Hansen i ledelsen for M OG G HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
15. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2005Endring i eierkretsenM OG G HOLDING ApSGurli Eriksen registrert som reell eier av M OG G HOLDING ApS. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2004AdresseendringM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS flytter til ny adresse i Havndal. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2004Gurli Eriksen blir med i ledelsenM & G AUTO ApSGurli Eriksen erstatter Michael Lyders Hansen i ledelsen for M & G AUTO ApS etter en periode på 14 år.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2003 til 31. desember 2003. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2003StiftelseM OG G HOLDING ApSM OG G HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortM & G AUTO ApSM & G AUTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Michael Lyders Hansen er medlem af ledelsen.Se mere