21. juni 2023Jakob Mariager blir med i styretCURAVITA DNV I/SJakob Mariager erstatter Michael Lyngsfeldt i styret for CURAVITA DNV I/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. januar 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 2Moe A/S Michael Lyngsfeldt er udtrådt af direktionen hos Moe A/S (kilde: Les artikkel
4. januar 2023Michael Lyngsfeldt forlater ledelsenMOE A/SMichael Lyngsfeldt forlater ledelsen for MOE A/S etter en periode på 14 år.Se mere
4. januar 2023Michael Lyngsfeldt forlater ledelsenMLY Development ApSMichael Lyngsfeldt forlater ledelsen for MLY Development ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2023Michael Lyngsfeldt forlater ledelsenMLY Holding ApSMichael Lyngsfeldt forlater ledelsen for MLY Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2023Michael Lyngsfeldt forlater ledelsenMLY INVEST ApSMichael Lyngsfeldt forlater ledelsen for MLY INVEST ApS etter en periode på 17 år.Se mere
4. januar 2023Endring i eierkretsenMLY Holding ApSMichael Lyngsfeldt er ikke lenger registrert som reell eier av MLY Holding ApS.Se mere
4. januar 2023Endring i eierkretsenMLY INVEST ApSMichael Lyngsfeldt er ikke lenger registrert som reell eier av MLY INVEST ApS.Se mere
4. januar 2023Endring i eierkretsenMLY Development ApSMichael Lyngsfeldt er ikke lenger registrert som reell eier av MLY Development ApS.Se mere
2. januar 2023Lene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsenMLY Development ApSLene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsen for MLY Development ApS. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Lene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsenMLY Holding ApSLene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsen for MLY Holding ApS. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Lene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsenMLY INVEST ApSLene Nørgaard Lyngsfeldt blir med i ledelsen for MLY INVEST ApS. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Lars Flemming Bork Hansen blir med i styretCURAVITA DNV I/SLars Flemming Bork Hansen blir med i styret for CURAVITA DNV I/S. Michael Lyngsfeldt er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.MLY INVEST ApSMLY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 41.818 MLY Development ApSMLY Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.MLY Holding ApSMLY Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 245.521 CURAVITA DNV I/SCURAVITA DNV I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Lyngsfeldt er medlem av styret.Se mere
21. mars 2022Overskudd på DKK 54 mio.MOE A/SMOE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Jackie Tindal Hansen forlater styretMOE A/SJackie Tindal Hansen forlater styret for MOE A/S etter en periode på 2 år. Michael Lyngsfeldt er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Kristine Grøndal Bredkær blir med i ledelsenCURAVITA DNV I/SKristine Grøndal Bredkær erstatter Tue Strøm i ledelsen for CURAVITA DNV I/S etter en periode på 2 år. Michael Lyngsfeldt er medlem av styret.Se mere