10. april 2008Michael Maak Glinvad forlater ledelsenDANKA BUSINESS PARTNER ApSMichael Maak Glinvad forlater ledelsen for DANKA BUSINESS PARTNER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. april 2008Michael Maak Glinvad forlater ledelsenMGL HOLDING ApSMichael Maak Glinvad forlater ledelsen for MGL HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. februar 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMGL HOLDING ApSTidligere status: Normal. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDANKA BUSINESS PARTNER ApSTidligere status: Normal. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden it-servicevirksomhedDANKA BUSINESS PARTNER ApSTidligere bransje: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007AdresseendringDANKA BUSINESS PARTNER ApSDANKA BUSINESS PARTNER ApS flytter fra Glostrup til Værløse. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2006Paul Skjoldborg Rammeskow forlater ledelsenDANKA BUSINESS PARTNER ApSPaul Skjoldborg Rammeskow forlater ledelsen for DANKA BUSINESS PARTNER ApS etter en periode på 3 måneder. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2006Ny bransje: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhedDANKA BUSINESS PARTNER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2006StiftelseDANKA BUSINESS PARTNER ApSDANKA BUSINESS PARTNER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2006StiftelseMGL HOLDING ApSMGL HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2002Michael Maak Glinvad forlater styretSIE DANMARK A/SMichael Maak Glinvad forlater styret for SIE DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. november 2002Michael Maak Glinvad forlater ledelsenSIE DANMARK A/SMichael Maak Glinvad forlater ledelsen for SIE DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
17. september 2001Ny status UNDER KONKURSSIE DANMARK A/STidligere status: Normal. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2001Sten Sohle forlater styretSIE DANMARK A/SSten Sohle forlater styret for SIE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortSIE DANMARK A/SSIE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. april. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSIE DANMARK A/SSIE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2000Nytt navn: SIE DANMARK A/SINDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/SINDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/S skifter navn til SIE DANMARK A/S. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortINDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/SINDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 31. desember 1998. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 1999Michael Rønnow Berg blir med i styretINDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/SMichael Rønnow Berg blir med i styret for INDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/S. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 1998Nytt navn: INDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/SA/S PSE 38 NR. 1954A/S PSE 38 NR. 1954 skifter navn til INDUSTRIELEKTRONIK DANMARK A/S. Michael Maak Glinvad er medlem af ledelsen.Se mere