Holdingselskabet af 2. januar 2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Molbech Sorth er medlem af ledelsen.
Holdingselskabet af 2. januar 2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Molbech Sorth er medlem af ledelsen.