4. juliUnderskudd på DKK 5,4 mio.M Invest Holding ApSM Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2023 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 20 mio.CONCAR ApSCONCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2023 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 5,8 mio.SECUREDEVICE A/SSECUREDEVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Erstatning i styretSECUREDEVICE A/S3 endringer i styret for SECUREDEVICE A/S. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 466.800 M Invest Holding ApSM Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2023Overskudd på DKK 169 mio.CONCAR ApSCONCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023AdresseendringSECUREDEVICE A/SSECUREDEVICE A/S flytter til ny adresse i Søborg. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Michael Monefeldt Albek forlater ledelsenConcar Invest Holding ApSMichael Monefeldt Albek forlater ledelsen for Concar Invest Holding ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
20. februar 2023Endring i eierkretsenConcar Invest Holding ApSMichael Monefeldt Albek er ikke lenger registrert som reell eier av Concar Invest Holding ApS.Se mere
20. februar 2023StiftelseM Invest Holding ApSM Invest Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2023StiftelseConcar Invest Holding ApSConcar Invest Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Erstatning i styretSECUREDEVICE A/S3 endringer i styret for SECUREDEVICE A/S. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Endring i eierkretsenSECUREDEVICE A/SMichael Monefeldt Albek er ikke lenger registrert som reell eier av SECUREDEVICE A/S.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 4,4 mio.SECUREDEVICE A/SSECUREDEVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 4,8 mio.CONCAR ApSCONCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021 · Tech ManagementStor Schrems II-guide: Status og svar på de 17 vigtigste spørgsmålBrug af kryptering som løsning på Schrems II er således lettere sagt end gjort, særligt fra et praktisk perspektiv, og jeg har derfor hentet ekspert hjælp fra Michael Albek, direktør i virksomheden SecureDevice, der gav mig følgende svar: Les artikkel
2. desember 2021 · ING ProStor Schrems II-guide: Status og svar på de 17 vigtigste spørgsmålBrug af kryptering som løsning på Schrems II er således lettere sagt end gjort, særligt fra et praktisk perspektiv, og jeg har derfor hentet ekspert hjælp fra Michael Albek, direktør i virksomheden SecureDevice, der gav mig følgende svar: Les artikkel
22. november 2021 · Version2Stor Schrems II-guide: Status og svar på de 17 vigtigste spørgsmålBrug af kryptering som løsning på Schrems II er således lettere sagt end gjort, særligt fra et praktisk perspektiv, og jeg har derfor hentet ekspert hjælp fra Michael Albek, direktør i virksomheden SecureDevice, der gav mig følgende svar: Les artikkel
22. november 2021Overskudd på DKK 3,4 mio.CONCAR ApSCONCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.SECUREDEVICE A/SSECUREDEVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Michael Monefeldt Albek er medlem af ledelsen.Se mere