7. juni 2019 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeRemondis A/S Michael Moritz Bizowski er udtrådt af direktionen hos Remondis A/S (kilde: Les artikkel
1. juni 2019Michael Moritz Bizowski forlater ledelsenRemondis A/SMichael Moritz Bizowski forlater ledelsen for Remondis A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. mai 2019Christoph Wilhelm Adrian blir ny styrelederRemondis A/SChristoph Wilhelm Adrian erstatter Egbert Tölle som styreleder hos Remondis A/S etter en periode på 4 måneder. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2019Peter Thorn forlater ledelsenRemondis A/SPeter Thorn forlater ledelsen for Remondis A/S etter en periode på 2 måneder. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2019Egbert Tölle blir ny styrelederRemondis A/SEgbert Tölle erstatter Hendrik Vonnegut som styreleder hos Remondis A/S etter en periode på 10 måneder. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2019Peter Thorn blir med i ledelsenRemondis A/SPeter Thorn blir med i ledelsen for Remondis A/S. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2019Hendrik Vonnegut blir adm. direktørRemondis A/SHendrik Vonnegut blir adm. direktør i Remondis A/S. Michael Moritz Bizowski er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
10. juli 2018Underskudd på DKK 12 mio.Remondis A/SRemondis A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2018Nytt navn: Remondis A/SM. Larsen Vognmandsfirma A/SM. Larsen Vognmandsfirma A/S skifter navn til Remondis A/S. Michael Moritz Bizowski er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2018 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeLarsen Vognmandsfirma A/S Michael Moritz Bizowski er trådt ind i direktionen i M. Les artikkel
1. april 2018Michael Moritz Bizowski blir med i ledelsenM. Larsen Vognmandsfirma A/SMichael Moritz Bizowski blir med i ledelsen for M. Larsen Vognmandsfirma A/S.Se mere