28. juli 2002Michael Mortensen forlater styretJUN-AIR INTERNATIONAL A/SMichael Mortensen forlater styret for JUN-AIR INTERNATIONAL A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2002 offentligjortJUN-AIR INTERNATIONAL A/SJUN-AIR INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Michael Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2002Kjeld Mogens Nielsen blir med i styretJUN-AIR INTERNATIONAL A/SKjeld Mogens Nielsen blir med i styret for JUN-AIR INTERNATIONAL A/S. Michael Mortensen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortJUN-AIR INTERNATIONAL A/SJUN-AIR INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Michael Mortensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 2000 offentligjortJUN-AIR INTERNATIONAL A/SJUN-AIR INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Michael Mortensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1999 offentligjortJUN-AIR INTERNATIONAL A/SJUN-AIR INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Michael Mortensen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortJUN-AIR INTERNATIONAL A/SJUN-AIR INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Michael Mortensen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1998Michael Mortensen blir med i styretJUN-AIR INTERNATIONAL A/SMichael Mortensen blir med i styret for JUN-AIR INTERNATIONAL A/S.Se mere