29. april 2018Michael Møller Olesen forlater styretCMT 2015 ApSMichael Møller Olesen forlater styret for CMT 2015 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
29. april 2018Michael Møller Olesen forlater ledelsenCMT 2015 ApSMichael Møller Olesen forlater ledelsen for CMT 2015 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
29. april 2018Endring i eierkretsenCMT 2015 ApSMichael Møller Olesen er ikke lenger registrert som reell eier av CMT 2015 ApS.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 6.666 CMT 2015 ApSCMT 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Michael Møller Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2016Underskudd på DKK 6.344 CMT 2015 ApSCMT 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2015 til 31. desember 2015. Michael Møller Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2015Endring i eierkretsenCMT 2015 ApSMichael Møller Olesen registrert som reell eier av CMT 2015 ApS.Se mere
26. mai 2015StiftelseCMT 2015 ApSCMT 2015 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Michael Møller Olesen er medlem af ledelsen.Se mere