1. maiNye navn i styretS.T.O.P. A/S2 nye medlemmer blir med i styret for S.T.O.P. A/S. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. aprilMichael Neigaard Nielsen forlater ledelsenS.T.O.P. PS ApSMichael Neigaard Nielsen forlater ledelsen for S.T.O.P. PS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
26. aprilNy status UNDER KONKURSS.T.O.P. PS ApSTidligere status: Normal. Michael Neigaard Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
23. aprilFlere forlater styretS.T.O.P. A/S3 medlemmer forlater styret for S.T.O.P. A/S. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarUnderskudd på DKK 779.483 S.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 732.153 S.T.O.P. A/SS.T.O.P. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarUnderskudd på DKK 60.611 S.T.O.P. Uddannelse ApSS.T.O.P. Uddannelse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Erling Bräuner blir med i styretS.T.O.P. A/SErling Bräuner blir med i styret for S.T.O.P. A/S. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Sundhedsfaglige vikarer søges til indsatser i hele DanmarkS.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS søger ny medarbejder. Kontaktperson: Rasmus Tymm, Driftschef. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
12. januar 2023Overskudd på DKK 662.091 S.T.O.P. Uddannelse ApSS.T.O.P. Uddannelse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 15.300 S.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 640.230 S.T.O.P. A/SS.T.O.P. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2022AdresseendringS.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS flytter fra Lemming til Silkeborg. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.S.T.O.P. Uddannelse ApSS.T.O.P. Uddannelse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.S.T.O.P. A/SS.T.O.P. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.S.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021AdresseendringS.T.O.P. PS ApSS.T.O.P. PS ApS flytter fra Kjellerup til Lemming. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021AdresseendringS.T.O.P. A/SS.T.O.P. A/S flytter fra Kjellerup til Lemming. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 644.273 S.T.O.P. A/SS.T.O.P. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 172.239 S.T.O.P. Uddannelse ApSS.T.O.P. Uddannelse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Michael Neigaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere