5. juliOverskudd på DKK 3,0 mio.Følsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 5,0 mio.FØLSGAARD FONDENFØLSGAARD FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Nørremark er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 4,8 mio.Følsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.FØLSGAARD FONDENFØLSGAARD FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Nørremark er medlem av styret.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 8,8 mio.FØLSGAARD FONDENFØLSGAARD FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Nørremark er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Regnskap for 2021 omgjortFølsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 6,5 mio.Følsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Anette Wacher blir med i styretFØLSGAARD FONDENAnette Wacher blir med i styret for FØLSGAARD FONDEN. Michael Nørremark er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2022Anette Wacher blir med i ledelsenFølsgaard Fonden Holding ApSAnette Wacher blir med i ledelsen for Følsgaard Fonden Holding ApS. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2021Per Henriksen forlater styretFØLSGAARD FONDENPer Henriksen forlater styret for FØLSGAARD FONDEN etter en periode på 14 år. Michael Nørremark er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Per Henriksen forlater ledelsenFølsgaard Fonden Holding ApSPer Henriksen forlater ledelsen for Følsgaard Fonden Holding ApS etter en periode på 5 år. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2021Underskudd på DKK 11.938 Følsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2021Overskudd på DKK 723.270 FØLSGAARD FONDENFØLSGAARD FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Nørremark er medlem av styret.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Følsgaard Fonden Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020Overskudd på DKK 5,4 mio.FØLSGAARD FONDENFØLSGAARD FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Nørremark er medlem av styret.Se mere
2. juli 2020Overskudd på DKK 3,5 mio.Følsgaard Fonden Holding ApSFølsgaard Fonden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Nørremark er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020Michael Nørremark blir med i ledelsenFølsgaard Fonden Holding ApSMichael Nørremark blir med i ledelsen for Følsgaard Fonden Holding ApS.Se mere
2. juli 2020Jørgen Stenberg blir adm. direktørFølsgaard Fonden Holding ApSJørgen Stenberg blir adm. direktør i Følsgaard Fonden Holding ApS. Michael Nørremark er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. juli 2020Michael Nørremark blir med i styretFØLSGAARD FONDENMichael Nørremark blir med i styret for FØLSGAARD FONDEN.Se mere
4. september 2009Michael Nørremark forlater ledelsenADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/SMichael Nørremark forlater ledelsen for ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere