3. september · vores-glostrup.dkMediekonsulent med ansvar for salg på Byens Boligforeninger og Magasinet SkolenAnsøgning og CV skal sendes til Direktør Michael Odsgard på mod@odsgard.dk. Les artikkel
8. desember 2023Overskudd på DKK 96.332 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Overskudd på DKK 97.643 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Regnskabsassistent på deltid søges til Mediehuset ODSGARD A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S · AlbertslundODSGARD REKLAME/MARKETING A/S søger ny medarbejder i Albertslund på deltid. Kontaktperson: Rie Odsgard. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se jobopslag
6. januar 2023Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseMICHAEL ODSGARD HOLDING ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 460.689 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2021Overskudd på DKK 986.963 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 730.503 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 323.699 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 693.084 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2020AdresseendringODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S flytter til ny adresse i Glostrup. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2019Overskudd på DKK 68.110 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2019Overskudd på DKK 1.909 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2018Underskudd på DKK 107.235 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2018Underskudd på DKK 692.981 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2018AdresseendringODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S flytter til ny adresse i Glostrup. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2017Overskudd på DKK 491.255 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 351.595 ODSGARD REKLAME/MARKETING A/SODSGARD REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2016Overskudd på DKK 339.144 MICHAEL ODSGARD HOLDING ApSMICHAEL ODSGARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Michael Odsgard er medlem af ledelsen.Se mere