Michael Olsen har været i direktionen for NESLO GROUP ApS siden 2010 og er desuden direktør i Shipping Telegraph Aps og International Cooperation of Shipbrokers ApS.
International Cooperation of Shipbrokers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Olsen er medlem af ledelsen.
International Cooperation of Shipbrokers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Olsen er medlem af ledelsen.
International Cooperation of Shipbrokers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Olsen er medlem af ledelsen.