1. oktoberOverskudd på DKK 940.589 RÅDGIVNINGSFIRMAET MICHAEL JØRGENSEN ApSRÅDGIVNINGSFIRMAET MICHAEL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktoberOverskudd på DKK 473.014 TS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. oktoberOverskudd på DKK 216.355 Tingbjergvej ApSTingbjergvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktoberOverskudd på DKK 2,0 mio.TS Group Holding ApSTS Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktoberOverskudd på DKK 602.139 TS STILLADSMONTAGE A/STS STILLADSMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er styreleder.Se mere
27. septemberUnderskudd på DKK 27.581 MJ Consult ApSMJ Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilJørn Rauff Larsen forlater styretTS Platform & Hejs A/SJørn Rauff Larsen forlater styret for TS Platform & Hejs A/S etter en periode på 3 år. Michael Oluf Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januarNy bransje: Udlejning af erhvervsejendommeTS Ejendom ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.RÅDGIVNINGSFIRMAET MICHAEL JØRGENSEN ApSRÅDGIVNINGSFIRMAET MICHAEL JØRGENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS Ejendom ApSMichael Oluf Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av TS Ejendom ApS.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS Group Holding ApSMichael Oluf Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av TS Group Holding ApS.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS STILLADSMONTAGE A/SMichael Oluf Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av TS STILLADSMONTAGE A/S.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.TS Group Holding ApSTS Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 665.643 TS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem av styret.Se mere
22. september 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.TS STILLADSMONTAGE A/STS STILLADSMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen eier 30% av virksomheten.Se mere
22. september 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.Tingbjergvej ApSTingbjergvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. april 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. september 2023Overskudd på DKK 431.495 TS Ejendom ApSTS Ejendom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Underskudd på DKK 28.333 MJ Consult ApSMJ Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Oluf Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023TS Group Holding søger en kontorassistent på 30 timer med opstart snarestTS STILLADSMONTAGE A/S · KøgeTS STILLADSMONTAGE A/S søger ny medarbejder i Køge på deltid. Kontaktperson: Amandah Brumfield, HR. Michael Oluf Jørgensen eier 30% av virksomheten.Se jobopslag
24. mai 2023AdresseendringTS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S flytter fra Herfølge til Bjæverskov. Michael Oluf Jørgensen er medlem av styret.Se mere