11. aprilMichael Platon Tsatiris forlater ledelsenTsatiris Holding 2 ApSMichael Platon Tsatiris forlater ledelsen for Tsatiris Holding 2 ApS etter en periode på 7 dager.Se mere
11. aprilEndring i eierkretsenTsatiris Holding 2 ApSMichael Platon Tsatiris er ikke lenger registrert som reell eier av Tsatiris Holding 2 ApS.Se mere
11. aprilEndring i eierkretsenDANSK BOLIGSTÅL A/SMichael Platon Tsatiris reduserer sitt reelle eierskap av DANSK BOLIGSTÅL A/S.Se mere
11. aprilStiftelseMichael Tsatiris Holding ApSMichael Tsatiris Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilStiftelseTsatiris Holding 2 ApSTsatiris Holding 2 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 1,0 mio.DANSK BOLIGSTÅL A/SDANSK BOLIGSTÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 487.063 TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 4,6 mio.DANSK BOLIGSTÅL A/SDANSK BOLIGSTÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2023Mike Høier Petersen blir med i styretDANSK BOLIGSTÅL A/SMike Høier Petersen blir med i styret for DANSK BOLIGSTÅL A/S. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Endring i eierkretsenTSATIRIS HOLDING ApSKirsten Strøm Tsatiris registrert som reell eier av TSATIRIS HOLDING ApS. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.DANSK BOLIGSTÅL A/SDANSK BOLIGSTÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021Mia Glad Thomsen blir med i styretDANSK BOLIGSTÅL A/SMia Glad Thomsen erstatter Lars-Oskar Hoffmann Larsen i styret for DANSK BOLIGSTÅL A/S etter en periode på 18 år. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Vagner Kurt Jensen blir med i styretDANSK BOLIGSTÅL A/SVagner Kurt Jensen erstatter Erik Christensen i styret for DANSK BOLIGSTÅL A/S etter en periode på 5 år. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2021Endring i eierkretsenDANSK BOLIGSTÅL A/SMichael Platon Tsatiris øker sitt reelle eierskap av DANSK BOLIGSTÅL A/S.Se mere
24. mars 2021Overskudd på DKK 2,3 mio.DANSK BOLIGSTÅL A/SDANSK BOLIGSTÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.TSATIRIS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Platon Tsatiris er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2020 · Jern- og MaskinindustrienFørste fiberlaser giver kæmpe gevinstDet hele begyndte, da adm. direktør for Aalborg-virksomheden Michael Tsatiris en dag sad og regnede på, hvor meget virksomheden egentligt brugte på at få laserskåret emner ude i byen. Les artikkel