12. juliOverskudd på DKK 78.654 IMQ Illu ApSIMQ Illu ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniUnderskudd på DKK 29.235 Illit Mikisuaraq ApsIllit Mikisuaraq Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. maiNicolaj Glindtborg Graversen blir med i ledelsenSULEQATIGIIT ApSNicolaj Glindtborg Graversen blir med i ledelsen for SULEQATIGIIT ApS. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. maiEndring i eierkretsenSULEQATIGIIT ApSNicolaj Glindtborg Graversen registrert som reell eier av SULEQATIGIIT ApS. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 462.715 SULEQATIGIIT ApSSULEQATIGIIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 2,0 mio.ILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/SILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2023Underskudd på DKK 28.394 IMQ Illu ApSIMQ Illu ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. oktober 2021 til 31. desember 2022. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2023Overskudd på DKK 74.460 Illit Mikisuaraq ApsIllit Mikisuaraq Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 792.417 SULEQATIGIIT ApSSULEQATIGIIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.ILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/SILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2022Overskudd på DKK 46.388 Illit Mikisuaraq ApsIllit Mikisuaraq Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.ILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/SILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 782.877 SULEQATIGIIT ApSSULEQATIGIIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021StiftelseIMQ Illu ApSIMQ Illu ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2021Underskudd på DKK 579 Illit Mikisuaraq ApsIllit Mikisuaraq Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.ILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/SILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 601.056 SULEQATIGIIT ApSSULEQATIGIIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2021AdresseendringIllit Mikisuaraq ApsIllit Mikisuaraq Aps flytter til ny adresse i Nuussuaq. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2021Nytt navn: Illit Mikisuaraq ApsGraversen Invest ApsGraversen Invest Aps skifter navn til Illit Mikisuaraq Aps. Michael Qvistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Michael Qvistgaard blir med i ledelsenGraversen Invest ApsMichael Qvistgaard blir med i ledelsen for Graversen Invest Aps.Se mere