29. september 2023Michael Singh Sandhu forlater styretNANOVI A/SMichael Singh Sandhu forlater styret for NANOVI A/S etter en periode på 4 år.Se mere
13. juni 2023Ny status UNDER REKONSTRUKTIONNANOVI A/STidligere status: Normal. Michael Singh Sandhu er medlem av styret.Se mere
15. februar 2023Ole Kring forlater styretNANOVI A/SOle Kring forlater styret for NANOVI A/S etter en periode på 4 år. Michael Singh Sandhu er fortsatt styremedlem.Se mere
13. desember 2022Thomas Lars Andresen blir ny styrelederNANOVI A/SThomas Lars Andresen erstatter Simon Hesse Vangsted Hoffmann som styreleder hos NANOVI A/S etter en periode på 4 år. Michael Singh Sandhu er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 16 mio.NANOVI A/SNANOVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Singh Sandhu er medlem av styret.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 11 mio.NANOVI A/SNANOVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Singh Sandhu er medlem av styret.Se mere
27. mai 2021Brian Holch Kristensen blir med i styretNANOVI A/SBrian Holch Kristensen blir med i styret for NANOVI A/S. Michael Singh Sandhu er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 11 mio.NANOVI A/SNANOVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Singh Sandhu er medlem av styret.Se mere
8. november 2019Michael Singh Sandhu blir med i styretNANOVI A/SMichael Singh Sandhu blir med i styret for NANOVI A/S.Se mere