29. juliAdresseendringPyne ApSPyne ApS flytter til ny adresse i København V. Michael Skaarup Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. marsRegnskap for 2023 offentligjortGoldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 31. desember 2023. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. marsOverskudd på DKK 952.865 Pyne ApSPyne ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2022 til 31. desember 2023. Michael Skaarup Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. marsOverskudd på DKK 476.432 Skaarup Jørgensen Holding ApSSkaarup Jørgensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. oktober 2022 til 31. desember 2023. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023AdresseendringGoldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS flytter fra Frederiksberg til København N. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Overskudd på DKK 19.937 Goldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Endring i eierkretsenPyne ApSMichael Skaarup Jørgensen reduserer sitt reelle eierskap av Pyne ApS.Se mere
17. oktober 2022StiftelsePyne ApSPyne ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Michael Skaarup Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. oktober 2022StiftelseSkaarup Jørgensen Holding ApSSkaarup Jørgensen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2022Overskudd på DKK 9.085 Goldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021AdresseendringGoldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS flytter fra København S til Frederiksberg. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2021Ny bransje: InvesteringsselskaberGoldmeyer Seiss ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021AdresseendringGoldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS flytter fra København NV til København S. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Overskudd på DKK 29.851 Goldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2021Mads Mejlsøe Bertelsen blir med i ledelsenGoldmeyer Seiss ApSMads Mejlsøe Bertelsen blir med i ledelsen for Goldmeyer Seiss ApS. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2021Lucas Val Eggers blir adm. direktørGoldmeyer Seiss ApSLucas Val Eggers blir adm. direktør i Goldmeyer Seiss ApS. Michael Skaarup Jørgensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
22. august 2020Underskudd på DKK 7.735 Goldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2020AdresseendringGoldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS flytter fra København Ø til København NV. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2020Rasmus Brock Michelsen slutter som adm. direktørGoldmeyer Seiss ApSRasmus Brock Michelsen slutter som adm. direktør i Goldmeyer Seiss ApS. Michael Skaarup Jørgensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
8. oktober 2019Overskudd på DKK 19.458 Goldmeyer Seiss ApSGoldmeyer Seiss ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Michael Skaarup Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere